KRS 0000616846
NIP1132909854
REGON36439538000000
NazwaINCOTEC SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaINCOTEC
Data rejestracji 06 maj 2016 (8 lat temu) 06 maj 2016
Data usunięcia 12 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIKATARZYNA ANNA KOLMUS
Prokurent
2017-02-14
2018-12-12
PROKURA SAMOISTNA
KONRAD RYSZARD DZIĘGAŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2016-05-06
2017-02-14
MAGDALENA ANNA WIERZBICKA
Członek Organu Nadzoru
2016-05-06
2017-02-14
JOANNA MARIA KOŁODZIEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-05-06
2017-02-14
PIOTR DOMINIK BUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-14
2018-12-12
ANNA OLGA WACŁAWEK PTASZEK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-14
2018-12-12
DANIEL KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-15
2018-12-12
PIOTR DAMIAN SUDOŁ
Członek Organu Nadzoru
2017-02-14
2018-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ KRZYSZTOF HAINTZE
PREZES ZARZĄDU
2016-05-06
2017-02-14
JERZY LESZEK HAINTZE
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-06
2017-02-14
DARIUSZ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-14
2018-12-12
2016-05-06
2017-03-14
UL. OSTROBRAMSKA, 101, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie