KRS 0000319529
NIP5272591041
REGON14166806500000
Nazwa"FINANSOWA KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaFINANSOWA KANCELARIA
Data rejestracji 11 gru 2008 (16 lat temu) 11 gru 2008
Data usunięcia 01 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BAGNO, 2, WARSZAWA, 00-112, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNENORBERT RAFAŁ PYFFEL
Wspólnik
2008-12-11
2015-12-31
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
MENCHIE CARANDAN
Wspólnik
2015-12-31
2022-12-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
AGNIESZKA MARZENA KNYZIAK PODSIADLIK
Prokurent
2009-08-10
2013-11-27
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA KATARZYNA ŻURAWSKA
Prokurent
2013-11-27
2015-12-31
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MIŁOSZ KRZYSZTOF BARTOSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-13
2013-11-27
MENCHIE CARANDAN
PREZES ZARZĄDU
2015-12-31
2022-12-01
NORBERT RAFAŁ PYFFEL
PREZES ZARZĄDU
2008-12-11
2015-12-31
MATEUSZ PAWEŁ RAYZACHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-10
2010-07-13
DARIUSZ LEWANDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-10
2010-07-13
2008-12-11
2015-12-31
"KANCELARIA FINANSOWA PYFFEL & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2008-12-11
2009-03-13
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2009-03-13
2015-04-23
AL. JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie