KRS 0000128237
NIP1181649732
REGON01522258800000
NazwaNOWE KSIĘGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWE KSIĘGARNIE
Data rejestracji 28 sie 2002 (22 lata temu) 28 sie 2002
Data usunięcia 08 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKKRZYSZTOF PIOTR KOWALSKI
Wspólnik
2002-08-28
2005-04-28
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ
TOMASZ SKROK
Wspólnik
2002-08-28
2015-08-07
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.000 ZŁOTYCH
MARCIN JÓZEF BACZYŃSKI
Wspólnik
2002-08-28
2006-12-19
25 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁ.
DARIUSZ JAN CZECZOT
Wspólnik
2002-08-28
2005-04-28
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ
MAŁGORZATA CZERNIAKOWSKA SKROK
Wspólnik
2002-08-28
2013-03-08
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19 000 ZŁ
PAWEŁ MARCIN WOŹNIAK
Wspólnik
2002-08-28
2005-04-28
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ
KRZYSZTOF VOISE
Wspólnik
2015-08-07
2015-11-16
200 UDZIAŁŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-11-16
2016-02-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
00823265500000
MENCHIE CARANDAN
Wspólnik
2016-02-04
2024-04-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
JANUSZ MICHAŁ ZWIERZEWICZ
Prokurent
2015-11-16
2016-02-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF PIOTR KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2005-04-28
TOMASZ SKROK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2005-04-28
TOMASZ SKROK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-28
2011-05-19
MARCIN JÓZEF BACZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2005-04-28
MAŁGORZATA CZERNIAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2005-04-28
MAŁGORZATA CZERNIAKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-28
2006-12-19
PAWEŁ MARCIN WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2005-04-28
KRZYSZTOF KOWALSKI
PREZES
2011-05-19
2015-08-07
KRZYSZTOF VOISE
PREZES ZARZĄDU
2015-08-07
2016-06-17
MENCHIE CARANDAN
PREZES ZARZĄDU
2016-06-17
2024-04-08
2002-08-28
2015-05-08
"EXPANS AVENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-28
2015-05-08
KASPROWICZA, 81/85, WARSZAWA, 01-836, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-08
2015-11-16
UL. STAROMIEJSKA, 6, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
2015-11-16
2016-02-04
UL. KĘPSKA, 6, OPOLE, 45-129, OPOLE, POLSKA
3026-SEE.7113.2146.2024.1.KH (UNP: 3026-24-161439)
2024-08-26
2024-09-09
17.2 PLN
ZDM/GPP-W/AWO/1504580/T/21/1
Urząd Skarbowy Poznań - Wilda
3026-SEE.7113.2145.2024.1.KH (UNP: 3026-24-1614280)
2024-08-26
2024-09-09
67.2 PLN
SPP/19.476/2016
Urząd Skarbowy Poznań - Wilda
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie