KRS 0000358385
NIP9522088228
REGON14237419900000
NazwaREADY MADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREADY MADE
Data rejestracji 14 cze 2010 (14 lat temu) 14 cze 2010
Data usunięcia 21 mar 2019 21 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZERNIAKOWSKA, 145, WARSZAWA, 00-453, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJTOMASZ PIOTR STĘPIEŃ
Wspólnik
2010-06-14
2019-03-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA CIEŚLAK
Wspólnik
2010-06-14
2017-05-12
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
ALICJA PATER
Wspólnik
2010-06-14
2015-05-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
FELIKS GÜNTER PAPP
Wspólnik
2011-12-28
2013-10-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
MENCHIE CARANDAN
Wspólnik
2017-05-12
2019-03-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
ROBERT ANDRZEJ POLASZCZYK
Wspólnik
2013-10-28
2015-05-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAGDALENA CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-14
2017-05-12
ROBERT ANDRZEJ POLASZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-28
2015-05-28
MENCHIE CARADAN
PREZES ZARZĄDU
2017-05-12
2019-03-21
TOMASZ PIOTR STĘPIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-14
2016-11-07
ALICJA PATER
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-14
2015-05-28
2010-06-14
2013-10-28
TYTONIOWA, 20, WARSZAWA, 04-228, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie