KRS 0000048586
NIP6793022702
REGON01738860800000
NazwaDEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDEAR
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 21 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZERNIAKOWSKA, 145, WARSZAWA, 00-453, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIDEEPAK MALHOTRA
Wspólnik
2001-09-28
2009-10-27
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
EWA NIKOLAS
Wspólnik
2001-09-28
2009-10-27
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁ
MARIA HANNA GAWLAS
Wspólnik
2009-10-27
2011-04-14
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ WACŁAW SKRZYŃSKI
Wspólnik
2011-04-14
2019-12-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MIROSLAV ANDREAS SIKORSKY
Wspólnik
2011-04-14
2019-12-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA SZCZERBA
Wspólnik
2009-10-27
2011-04-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, SPÓŁKĘ TĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA WIECEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DEEPAK MALHOTRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2009-10-27
EWA NIKOLAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2009-10-27
MARIA HANNA GAWLAS
PREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2011-04-14
WŁODZIMIERZ WACŁAW SKRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-14
2019-12-21
MIROSLAV ANDREAS SIKORSKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-14
2019-12-21
2001-09-28
2009-10-27
ZGODA, 13, WARSZAWA, 00-012, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-27
2011-04-14
MALBORSKA, 45, KRAKÓW, 30-646, KRAKÓW, POLSKA
2011-04-14
2012-09-14
NOWOSIELECKA, 14 A, WARSZAWA, 00-466, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie