KRS 0000138137
NIP6482370513
REGON27745661000000
NazwaGÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Data rejestracji 06 lis 2002 (22 lata temu) 06 lis 2002
Data usunięcia 14 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZĘŚĆ BOŻE, 11, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300338000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEWspólnik
2002-11-06
2013-11-14
1.300.338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300.338.000,00;-ZŁ
01221673600000
TERESA KOŹBIAŁ
Prokurent
2003-01-29
2009-05-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ KAROL HLUZOW
Prokurent
2008-02-08
2008-05-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIOLA BUKOWSKA JAROSZ
Prokurent
2009-05-29
2013-11-14
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK STANISŁAW PALIMĄKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2013-11-14
JADWIGA KARWATKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2007-06-15
ANETA STELMASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2009-10-23
MAŁGORZATA EWA MOLAS
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2008-02-29
ANDRZEJ JÓZEF KANIA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-15
2009-01-22
MAŁGORZATA JĘDRZEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-21
2010-05-12
EWA MARZENNA FLIS
Członek Organu Nadzoru
2009-01-26
2010-01-04
ZBIGNIEW ZĄBKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-23
2012-03-12
BOGUMIŁA ROSZCZYK PARZYCH
Członek Organu Nadzoru
2010-01-22
2013-11-14
MICHAŁ JERZY GOŁĘBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-12
2012-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
JANUSZ HONKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-06
2013-11-14
HALINA KLIMEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-18
2003-06-12
JÓZEF BEDNARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-18
2003-06-12
JAROSŁAW PIOTR WRÓBEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-12
2010-08-24
JAROSŁAW PIOTR WRÓBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-24
2013-11-14
ANDRZEJ HLUZOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2007-10-03
ANDRZEJ KAROL HLUZOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-29
2013-11-14
2002-11-06
2002-12-18
ŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-18
2007-06-19
GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-19
2008-09-24
GÓRNOŚLĄSKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie