KRS 0000040494
REGON93077385400000
NazwaDOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 18 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BROWARNA, 6, WROCŁAW, 50-304, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15680000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15680000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1568000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHAGNIESZKA MARIA KANIA
Prokurent
2001-11-16
2004-02-11
PROKURA ŁĄCZNA
ALEKSANDRA IRENA GÓRNIAK
Prokurent
2003-11-24
2006-11-15
PROKURA ŁĄCZNA
TERESA BARBARA PRUCNAL
Prokurent
2004-12-15
2006-11-15
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
IWONA ZAGRODNIK
Prokurent
2004-02-11
2004-12-15
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
ZBIGNIEW FRANCISZEK PRYJDA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-11-06
MAREK PLEWA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-11-06
ANDRZEJ ADAMUS
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-11-06
HENRYK SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-11-06
ADAM PACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-11-06
PIOTR RYSZARD ROSTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2009-05-18
ELŻBIETA WOJTERA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-06
2009-05-18
MAŁGORZATA EWA MOLAS
Członek Organu Nadzoru
2003-11-06
2004-08-31
MAŁGORZATA KRYSTYNA FELICH
Członek Organu Nadzoru
2003-11-06
2009-05-18
VIOLETTA BARBARA WALCZAK WOJTASIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-24
2009-05-18
MIROSŁAW HLEBOWICZ
Powiernik
2005-01-26
2009-05-18
GRAŻYNA MACHNIEWICZ
Kurator
2006-06-13
2009-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF HRUZD
PREZES ZARZĄDU
2002-04-25
2003-04-24
JÓZEF HRUZD
PREZES ZARZĄDU
2003-05-21
2003-06-04
MAREK STANISŁAW DZIEWIRZ
PREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2006-06-13
BOGDAN WOJCIECH MALESA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2002-04-25
ADAM PACZKOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ TYMCZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2003-04-24
2003-11-06
2001-11-16
2009-05-18
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-16
2009-05-18
DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-16
2009-05-18
BROWARNA, 6, WROCŁAW, 50-304, WROCŁAW, POLSKA
2001-11-16
2009-05-18
2010A - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
2001-11-16
2009-05-18
2010B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA
2001-11-16
2009-05-18
2020Z - PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK
2001-11-16
2009-05-18
2030Z - PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2001-11-16
2009-05-18
2040Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
2001-11-16
2009-05-18
2051Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
2001-11-16
2009-05-18
5113Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie