KRS 0000026224
REGON93267347600000
NazwaDOLTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOLTAR
Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001
Data usunięcia 22 wrz 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARMELKOWA, 29, WROCŁAW, 52-437, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5511 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #744 REKLAMA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWELŻBIETA TERESA BYRCZEK
Wspólnik
2001-07-11
2005-09-22
125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW - 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TERESA MALESA
Wspólnik
2001-07-11
2005-09-22
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW - 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR TOMASZ BYRCZEK
Wspólnik
2001-07-11
2005-09-22
125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW - 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TERESA DOMINIKA IWANICKA
Powiernik
2004-04-01
2004-07-08
BOGUSŁAW ADAM BOGACZ
Powiernik
2004-07-08
2005-09-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
PIOTR TOMASZ BYRCZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-24
2005-09-22
BOGDAN WOJCIECH MALESA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-24
2005-09-22
PIOTR TOMASZ BYRCZEK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-11
2002-10-24
2001-07-11
2002-10-24
WŁODKOWICA, 31, WROCŁAW, 50-072, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie