KRS 0000095336
NIP5272422410
REGON01523829900000
NazwaGREMI PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREMI PARK
Data rejestracji 27 lut 2002 (23 lata temu) 27 lut 2002
Data usunięcia 11 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FERDYNANDA WSPANIAŁEGO, 1, NIEPORAZ, 32-566, ALWERNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 69000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMAŁGORZATA CHARLOTTA NIEDŹWIECKA MAŁECKA
Wspólnik
2002-02-27
2002-11-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
STANISŁAW TYCZYŃSKI
Wspólnik
2002-11-27
2006-04-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
U-INSURE-U.COM S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2006-04-06
2010-07-19
137731 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.865.500,00 ZŁOTYCH
NEXT HOLDINGS S.A R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2010-07-19
2019-01-11
138.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.000.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH O WARTOŚCI DO 20.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 20.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MAŁGORZATA CHARLOTTA NIEDŹWIECKA MAŁECKA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-27
2002-11-27
WŁODZIMIERZ DUSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2007-03-27
STANISŁAW TYCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-27
2017-09-15
LESŁAW IWANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-11
2015-10-22
AGATA JOANNA KALIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-09-15
2019-01-11
MAREK GABRYJELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-06
2014-10-17
2002-02-27
2006-04-06
"CHALLANGE ONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-06
2009-08-06
"DIGICINEMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-06
2017-09-15
ALVERNIA STUDIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-27
2002-11-27
WILCZA, 71, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
2002-11-27
2007-12-31
TWARDA, 30, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA
2007-12-31
2009-08-06
OSTROBRAMSKA, 75, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
2009-08-06
2011-08-03
GRZYBOWSKA, 85, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
2011-08-03
2015-12-01
LWOWSKA, 6, WARSZAWA, 00-658, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie