KRS 0000139642
REGON01547296000000
NazwaCHALLANGE FOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHALLANGE FOUR
Data rejestracji 19 lis 2002 (22 lata temu) 19 lis 2002
Data usunięcia 24 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 20, KIELCE, 25-329, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22820000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2665Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO- CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIAMAŁGORZATA CHARLOTTA NIEDŹWIECKA MAŁECKA
Wspólnik
2002-11-19
2003-06-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
POLISH ENTERPRISE FUND IV, L.P.
Wspólnik
2003-06-02
2004-09-24
45.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.820.000,00 ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAŁGORZATA CHARLOTTA NIEDŹWIECKA MAŁECKA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-19
2003-06-02
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-02
2004-09-24
BARBARA ALICJA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-02
2004-09-24
TADEUSZ GALKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-02
2004-09-24
2002-11-19
2003-06-02
WILCZA, 71, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
2003-06-02
2003-08-21
STOLARSKA, 8, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie