KRS 0000349782
NIP9571034089
REGON22097746300000
NazwaCENTRUM RADIOTERAPII I USPRAWNIANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM RADIOTERAPII I USPRAWNIANIA
Data rejestracji 24 lut 2010 (15 lat temu) 24 lut 2010
Data usunięcia 27 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRUNWALDZKA, 212, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1300
Dane podatkowe
NIP 9571034089
data rejestracji 01 maj 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 maj 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.FRANCESCA BARCAGLIONI
Beneficjent
1971-07-24
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ JAN PACZKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MAREK URBANIAK
Beneficjent
HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ
Beneficjent
PAWEŁ JAN PACZKOWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI
Beneficjent
PHILIPPE PONSARD
Beneficjent
1967-03-16
TADEUSZ GALKOWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW PIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-24
2014-05-14
KRZYSZTOF MAREK URBANIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-02-24
2015-01-27
KRYSTYNA PIEŃKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-24
2014-05-14
PAWEŁ TOMASZ NIEWADZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2014-05-14
2015-01-27
JOLANTA GLINKA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-14
2015-01-27
FRANCESCA BARCAGLIONI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII B SPÓŁKI POD FIRMĄ HEALTHCARE HOLDING S.Á.R.L.
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ NU-MED GRUPA S.A. ORAZ PREZES ZARZADU SPÓŁKI POD FIRMĄ CENTRUM RADIOTERAPII I USPRAWNIANIA SP. Z O.O.
KRZYSZTOF MAREK URBANIAK
Beneficjent
POSIADA 16% AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ NU-MED GRUPA S.A.
HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ
Beneficjent
POSIADA 16% AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ NU-MED GRUPA S.A.
PAWEŁ JAN PACZKOWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ NU-MED GRUPA S.A. ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ CENTRUM RADIOTERAPII I USPRAWNIANIA SP. Z O.O.
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ NU-MED GRUPA S.A.
PHILIPPE PONSARD
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII B SPÓŁKI POD FIRMĄ HEALTHCARE HOLDING S.Á.R.L.
TADEUSZ GALKOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII A SPÓŁKI POD FIRMĄ HEALTHCARE HOLDING S.Á.R.L.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2015-01-27
ARKADIUSZ KEMPCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-29
2015-01-27
2010-02-24
2011-06-22
CENTRUM REHABILITACJI I USPRAWNIANIA SPÓŁKA AKCYJNA
2010-02-24
2011-06-22
DMOWSKIEGO, 15, GDAŃSK, 80-243, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie