KRS 0000133944
NIP5831018287
REGON00126644400000
Nazwa"NORD INVESTMENTS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNORD INVESTMENTS
Data rejestracji 10 paź 2002 (22 lata temu) 10 paź 2002
Data usunięcia 03 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOMUNALNA, 12, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 650000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500
Dane podatkowe
NIP 5831018287
data rejestracji 21 sie 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lip 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWALDEMAR TYMOSZEWSKI
Beneficjent
KATARZYNA MONIKA FIEBIG
reprezentant
ZYGMUNT SZREDER
Prokurent
2005-09-26
2008-04-30
SAMOISTNA
MARIETTA JADWIGA URBAŃSKA
Prokurent
2002-10-10
2005-09-26
SAMOISTNA
IRENA SZREDER
Członek Organu Nadzoru
2002-10-10
2006-07-21
JACEK STEFAN ROCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-10
2008-04-30
JAROSŁAW PIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-10
2008-04-30
HENRYK TADEUSZ ZYSNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-10
2008-04-30
ZBIGNIEW MICHAŁ SZREDER
Członek Organu Nadzoru
2002-10-10
2006-07-21
ZYGMUNT SZREDER
Członek Organu Nadzoru
2006-07-21
2008-04-30
PAWEŁ GAŁĄZKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-21
2008-04-30
SŁAWOMIR FELIKS KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2012-09-17
WALDEMAR WŁODZIMIERZ WOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2012-09-17
DOROTA KAMOLA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2011-06-28
WALDEMAR TYMOSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
ZYGMUNT SZREDER
PREZES ZARZĄDU
2002-10-10
2005-09-26
ADAM BOGDAN TARCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-10
2007-06-28
JAN GAŁĄZKA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-26
2008-06-20
JERZY MICHAŁ NOWAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-28
2008-06-20
JERZY MICHAŁ NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-20
2010-07-07
JERZY MICHAŁ NOWAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-07
2011-03-10
MARZENA BRZOZOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-04-30
2009-09-18
DOROTA JANINA KAMOLA
CZŁONEK ZARZĄDU - DELEGOWANY DO DNIA 05.10.2009R.
2009-09-18
2012-09-17
STANISŁAW KUR
PREZES ZARZĄDU
2010-07-07
2014-02-03
2002-10-10
2007-12-18
TORUŃSKA, 12, GDAŃSK, 80-747, GDAŃSK, POLSKA
2007-12-18
2011-06-28
CHMIELNA, 26, GDAŃSK, 80-748, GDAŃSK, POLSKA
2011-06-28
2013-03-05
OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 1, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie