KRS 0000418363
NIP1181694626
REGON01553826800000
NazwaMAWILUX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMAWILUX
Data rejestracji 19 kwi 2012 (12 lat temu) 19 kwi 2012
Data usunięcia 03 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRUDZI, 23, ŁADY, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1040520,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1040520,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1040520
Dane kontaktowe
Email MAWILUX@MAWILUX.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAMACIEJ FOLTA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-10
2018-09-03
MIROSŁAW NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-19
2013-09-30
PRZEMYSŁAW WASILEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-04-19
2014-06-05
ARTUR WÓJCIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-30
2014-06-05
ANDRZEJ DIAKUN
Członek Organu Nadzoru
2014-06-05
2018-09-03
KRZYSZTOF FOLTA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-05
2015-06-10
PIOTR FREYBERG
Członek Organu Nadzoru
2012-04-19
2018-09-03
MACIEJ MARCINIAK
Prokurent
2015-02-02
2015-06-10
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CEZARY WOJCIECH KRYSZTOFIAK
Prokurent
2016-02-02
2018-09-03
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA POPŁAWSKA
Prokurent
2012-06-05
2015-02-02
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ LECHISŁAW PRASOW
Prokurent
2015-02-02
2017-11-06
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ JAN KOZIKOWSKI
Prokurent
2012-06-05
2013-03-01
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
2012-04-19
2018-09-03
SPÓŁKA AKCYJNA
2012-04-19
2018-09-03
MAWILUX SPÓŁKA AKCYJNA
2012-04-19
2018-09-03
GRUDZI, 23, ŁADY, 05-090, RASZYN, POLSKA
2015-02-02
2018-09-03
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2015-02-02
2018-09-03
27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2015-02-02
2018-09-03
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2015-02-02
2018-09-03
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-02-02
2018-09-03
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2015-02-02
2018-09-03
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-02-02
2018-09-03
61 - TELEKOMUNIKACJA
2015-02-02
2018-09-03
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-02-02
2018-09-03
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2015-02-02
2018-09-03
8020Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie