KRS 0000447138
NIP1080014570
REGON14650663400000
NazwaNU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ TOMASZÓW MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ TOMASZÓW MAZOWIECKI
Data rejestracji 11 sty 2013 (12 lat temu) 11 sty 2013
Data usunięcia 29 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA PAWŁA II, 35, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18032000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1080014570
data rejestracji 31 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAHENRYK NIEWADZIOŁ
Beneficjent
KRZYSZTOF URBANIAK
Beneficjent
FRANCESCA BARCAGLIONI
reprezentant
1971-07-24
TADEUSZ GAŁKOWSKI
reprezentant
PHILIPPE PONSARD
reprezentant
1967-03-16
ILONA TRUSKOLAS
reprezentant
PAWEŁ PACZKOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2013-01-11
2013-08-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01571658600000
HEALTHCARE INVESTMENTS S.A.R.L.
Wspólnik
2013-08-12
2014-01-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-01-09
2014-03-31
100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ
24279962000000
HEALTHCARE INVESTMENTS S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2014-03-31
2021-07-29
288.512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.425.600,00 ZŁ
Wspólnik
2014-03-31
2021-07-29
72.128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.606.400,00 ZŁ
51945571800000
ARKADIUSZ KEMPCZYŃSKI
Prokurent
2015-03-13
2017-06-21
SAMOISTNA
IZABELA GRENDA
Prokurent
2019-01-16
2021-07-29
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MONIKA ANITA WIŚNIEWSKA
Prokurent
2015-03-13
2019-01-16
PROKURA ŁACZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MICHAL ANTONI RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-12
2014-10-09
MONIKA ANITA ROGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-12
2014-10-09
MICHAŁ SYLWESTER KĘDZIA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-12
2014-10-09
HENRYK NIEWADZIOŁ
Beneficjent
16% UDZIAŁÓW W NU-MED GRUPA SA
KRZYSZTOF URBANIAK
Beneficjent
16% UDZIAŁÓW W NU-MED GRUPA SA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PAWEŁ PACZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-12
2017-12-08
PAWEŁ PACZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-12-08
2021-07-29
HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2014-06-11
2017-12-08
ARTUR KRAWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-08
2018-06-14
MARCIN TOMASZ KRZEMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-14
2019-09-24
ILONA BARBARA TRUSKOLAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-24
2021-05-24
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-05-24
2021-07-29
MARTA BOGUSZ CZERNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-08-12
2014-06-11
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2013-01-11
2013-08-12
2013-01-11
2013-08-12
MARONEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-12
2014-01-09
CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ MED-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-09
2014-10-09
CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ TOMASZÓW MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-11
2013-08-12
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2013-08-12
2014-03-31
KOŚCIUSZKI, 171, KATOWICE, 40-524, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie