KRS 0000604216
NIP7010554011
REGON36382038300000
NazwaLEGIA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLEGIA FINANCE
Data rejestracji 26 lut 2016 (9 lat temu) 26 lut 2016
Data usunięcia 22 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁAZIENKOWSKA, 3, WARSZAWA, 00-449, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010554011
data rejestracji 22 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2016-02-26
2016-04-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
01236248400000
Wspólnik
2016-04-06
2020-09-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14699611800000
Wspólnik
2020-09-10
2021-02-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
01236248400000
DARIUSZ MIODUSKI
Beneficjent
DARIUSZ MIODUSKI
reprezentant
JAROSŁAW JURCZAK
reprezentant
DARIUSZ MIODUSKI
Beneficjent
JEDYNY AKCJONARIUSZ W LEGIA WARSZAWA S.A. TJ. SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
BOGUSŁAW LEŚNODORSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-26
2016-04-06
JAKUB JAN SZUMIELEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-26
2016-04-06
KRZYSZTOF LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-06
2017-04-20
ŁUKASZ SEBASTIAN SEKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-19
2019-09-06
JAROSŁAW JAKUB JURCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-06
2021-02-22
DARIUSZ MIODUSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-06
2021-02-22
2016-02-26
2021-02-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-26
2021-02-22
LEGIA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-26
2021-02-22
UL. ŁAZIENKOWSKA, 3, WARSZAWA, 00-449, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-26
2021-02-22
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2016-02-26
2021-02-22
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-02-26
2021-02-22
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-02-26
2021-02-22
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-02-26
2021-02-22
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2016-02-26
2021-02-22
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-02-26
2021-02-22
731 - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie