KRS 0000227134
NIP8392916719
REGON22000231300000
NazwaCMKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCMKS POLSKA
Data rejestracji 26 sty 2005 (20 lat temu) 26 sty 2005
Data usunięcia 23 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JEMIOŁOWA, 70, STARA WIEŚ, 05-830, NADARZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8392916719
data rejestracji 01 lut 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHMICHAŁ ANDRZEJ PIOTROWSKI
Beneficjent
ANNA BEATA NOWACZYK
reprezentant
Wspólnik
2005-01-26
2019-12-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
00532867900000
Wspólnik
2019-12-09
2021-12-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZL
87032011300000
DAWID MAREK SUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-01
2006-05-23
PAWEŁ GIERYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-01
2006-05-23
PIOTR RYMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2006-02-01
KRZYSZTOF STANISŁAW MULARUK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2006-02-01
WOJCIECH ANTONI ZIEMBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2006-05-23
ANNA BEATA NOWACZYK
Likwidator
2021-07-15
2021-12-23
MICHAŁ ANDRZEJ PIOTROWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWCA UNIA SP. Z O.O. W KTÓREJ POSIADA 92% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF STANISŁAW MULARUK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2007-05-21
MIROSŁAW MARIAN PAJĄK
P.O. PREZESA ZARZĄDU
2007-05-21
2007-08-07
SYLWESTER MIECZYSŁAW WOJEWÓDZKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-26
2006-02-01
SYLWESTER MIECZYSŁAW WOJEWÓDZKI
CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR TECHNICZNY
2006-02-01
2006-09-28
BOGDAN BARGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-26
2006-02-01
SŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2006-09-28
MIROSŁAW MARIAN PAJĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-07
2008-08-27
TOMASZ HORBAL
PREZES ZARZĄDU
2007-08-07
2010-02-25
ANNA BEATA NOWACZYK
VICE PREZES ZARZĄDU
2007-08-07
2010-02-25
ANNA BEATA NOWACZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-02-25
2021-07-15
2005-01-26
2006-10-25
"FAMAROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-25
2012-01-09
FARMTECH TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-09
2012-07-20
LS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-20
2021-07-15
CMKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-26
2012-01-09
PRZEMYSŁOWA, 100, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie