KRS 0000159030
REGON93112877100000
NazwaAKWEN-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKWEN-BIS
Data rejestracji 24 kwi 2003 (21 lat temu) 24 kwi 2003
Data usunięcia 04 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres METALOWCÓW, 25, WROCŁAW, 54-156, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #4100 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHWspólnik
2003-04-24
2007-06-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
93033021700000
JAN BRANDEBURG
Wspólnik
2007-06-20
2011-07-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MACIEJ MILEWSKI
Wspólnik
2007-06-20
2011-07-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MIROSŁAW OMELANIUK
Prokurent
2005-02-09
2007-06-20
SAMOISTNA
MONIKA TYREK
Powiernik
2009-05-18
2011-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ W WIELOOSOBOWYM ZARZĄDZIE SPÓŁKI DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW RYSZARD FERENS
PREZES
2003-04-24
2005-02-09
KRZYSZTOF STANISŁAW MULARUK
CZŁONEK
2003-04-24
2004-05-13
JAN BRANDEBURG
CZŁONEK
2003-04-24
2005-02-09
JAN BRANDEBURG
PREZES ZARZĄDU
2005-02-09
2007-06-20
JAN BRANDEBURG
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-20
2011-07-04
ROBERT CISZEK
CZŁONEK
2004-05-13
2005-02-09
MACIEJ MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-20
2011-07-04
2003-04-24
2007-06-20
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "PILMET-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie