KRS 0000307215
NIP5213311117
REGON01583958000000
NazwaMTI MOBILNA TELEFONIA INTERNETOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMTI MOBILNA TELEFONIA INTERNETOWA
Data rejestracji 02 cze 2008 (16 lat temu) 02 cze 2008
Data usunięcia 24 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SARMACKA, 13, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji16000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHGRAŻYNA WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-19
2017-05-24
DARIUSZ EUGENIUSZ ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2009-09-29
JACEK MAREK GNICH
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2009-09-29
KRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2009-09-29
TOMASZ ŁUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2009-09-29
MARCIN WOŹNIAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-29
2010-10-18
TOMASZ CZAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-29
2010-10-18
RAFAŁ DUROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-09-29
2010-10-18
MAGDALENA MŁYNARZ
Członek Organu Nadzoru
2011-04-19
2017-05-24
ROBERT RYBUS
Członek Organu Nadzoru
2011-04-19
2017-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ HENRYK OŚKA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-02
2009-09-29
TOMASZ STANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-02
2009-09-29
JERZY ANDRZEJ WALCZUK
PREZES
2009-09-29
2010-04-12
TOMASZ STANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-12
2010-10-18
TERHEMBA WINIFRED WADA
PREZES ZARZĄDU
2010-10-18
2017-05-24
2008-06-02
2010-04-12
PRUSZKOWSKA, 17, WARSZAWA, 02-119, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie