KRS 0000374922
NIP5213589781
REGON14274770800000
NazwaBRAIN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRAIN MARKETING
Data rejestracji 31 gru 2010 (14 lat temu) 31 gru 2010
Data usunięcia 06 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁONECZNA, 29, WARSZAWA, 00-789, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11219200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWspólnik
2011-12-08
2014-11-06
224.383 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.219.150,00 ZŁOTYCH
01520911600000
MARTA PAULINA MARZEC ROBAK
Wspólnik
2010-12-31
2011-12-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
KRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-31
2011-12-08
JAKUB FILIP KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2014-11-06
2010-12-31
2011-12-08
LSW SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-31
2011-12-08
ŁOWICKA, 62, WARSZAWA, 02-531, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie