KRS 0000409118
NIP5213627122
REGON14597578100000
NazwaLSW ELEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLSW ELEVEN
Data rejestracji 23 sty 2012 (13 lat temu) 23 sty 2012
Data usunięcia 17 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOWICKA, 62, WARSZAWA, 02-531, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHKRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI
Wspólnik
2012-01-23
2012-11-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ ZDZISŁAW SKRZYPCZYK
Wspólnik
2012-11-21
2014-04-17
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
LECH JERZY SKRZYPCZYK
Likwidator
2013-03-20
2014-04-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARTA PAULINA MARZEC ROBAK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-23
2012-11-21
LECH JERZY SKRZYPCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-11-21
2013-03-20
2012-01-23
2013-03-20
LSW ELEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie