KRS 0000374920
NIP5213589775
REGON14274773700000
NazwaDUNNHUMBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDUNNHUMBY
Data rejestracji 31 gru 2010 (14 lat temu) 31 gru 2010
Data usunięcia 15 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213589775
data rejestracji 11 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHHENRYK JERZY ZIMMERMANN
Beneficjent
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
zgłaszający - likwidator
DUNNHUMBY GERMANY GMBH
Wspólnik
2011-10-12
2023-11-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
MARTA PAULINA MARZEC ROBAK
Wspólnik
2010-12-31
2011-10-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
Likwidator
2022-02-25
2023-11-15
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 5.000 EURO W POLSKICH ZŁOTYCH WEDŁUG KURSU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Z DNIA DOKONANIA DANEJ CZYNNOŚCI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE;
MACIEJ TADEUSZ WYSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-12
2018-08-10
KRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-31
2011-10-12
THOMAS NICOLAI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-12
2018-05-14
THOMAS MAXIMILIAN BRANDHOFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-12
2016-02-04
KARSTEN WEIGELT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-10
2019-02-04
RICHARD NEIL JENKINS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-04
2021-10-06
JAMES TILLAR TAMBLYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-06
2022-02-25
2010-12-31
2011-10-12
LSW NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-12
2018-05-28
SOCIOMANTIC LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-05-28
2022-02-25
DUNNHUMBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-31
2011-10-12
ŁOWICKA, 62, WARSZAWA, 02-531, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-12
2011-11-17
ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 2/4, WARSZAWA, 00-581, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-17
2014-11-13
ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 2/4, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
2014-11-13
2020-09-07
PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
2020-09-07
2022-02-25
UL. KAPELANKA, 56, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie