KRS 0000043457
REGON27680857300000
NazwaBI.COM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBI.COM
Data rejestracji 17 wrz 2001 (23 lata temu) 17 wrz 2001
Data usunięcia 06 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TOWAROWA, 35, POZNAŃ, 61-896, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 570000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 570000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5700
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANETOMASZ WITKOWSKI
Prokurent
2001-09-17
2002-11-20
SAMODZIELNA
MARIUSZ SAWCZUK
Prokurent
2002-11-20
2003-05-29
ŁĄCZNA
MARIUSZ SAWCZUK
Prokurent
2003-05-29
2006-01-06
SAMODZIELNA
MARCIN STAWARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-17
2004-06-30
WOJCIECH ZIÓŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2004-06-30
MACIEJ ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2006-01-06
PAWEŁ NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2006-01-06
PAWEŁ ROZWADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-17
2004-06-30
ALEKSANDER JACHIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-17
2004-06-30
JACEK TOMASZ PÓŁROLNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-17
2006-01-06
JERZY RUTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-17
2003-05-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD - REPREZENTACJA SPÓŁKI: - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ Z ZASTRZEŻENIEM PAR.22 UST.2 STATUTU, SAMODZIELNIE POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - PAR.22 UST. 2 DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ POWODUJACEJ ROZPORZADZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH POLSKICH LUB INNEJ WALUCIE - 25.000 EURO WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM - PROKURENT - UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY
ROBERT BIGOS
PREZES ZARZĄDU
2001-09-17
2002-04-23
JACEK KOCOT
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2004-10-04
EMIL SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2004-10-04
TOMASZ WITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-20
2004-10-04
PAWEŁ ZBIGNIEW ROZWADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-04
2005-09-08
MARCIN LESZEK STAWARZ
PREZES ZARZĄDU
2005-09-08
2006-01-06
2001-09-17
2003-05-29
BI.COM S.A.
2001-09-17
2001-12-11
OSIKOWA, 67, KATOWICE, 40-181, KATOWICE, POLSKA
2001-12-11
2002-11-20
MICKIEWICZA, 15, KATOWICE, 40-951, KATOWICE, POLSKA
2002-11-20
2004-06-30
CHORZOWSKA, 50, KATOWICE, 40-121, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie