KRS 0000372544
NIP6321996667
REGON24178645900000
Nazwa"KWK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKWK
Data rejestracji 08 gru 2010 (14 lat temu) 08 gru 2010
Data usunięcia 05 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 802000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0510Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0520Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) #0891Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄFABIAN SIEMIATOWSKI
Beneficjent
FABIAN SIEMIATOWSKI
reprezentant
FABIAN SIEMIATOWSKI
Likwidator
2019-10-17
2020-06-05
PIOTR KARMELITA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2020-06-05
PAWEŁ STANISŁAW TURNO
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2020-06-05
JANINA KRYSTYNA KLUBA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2013-09-23
PAWEŁ ZBIGNIEW ROZWADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-23
2020-06-05
Wspólnik
2010-12-08
2015-01-28
305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 610.000,00 ZŁ
14267120100000
PIOTR KOSOWICZ
Wspólnik
2010-12-08
2014-06-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ
JANINA KRYSTYNA KLUBA
Wspólnik
2010-12-08
2020-06-05
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.000,00 ZŁ
FABIAN SIEMIATOWSKI
Wspólnik
2015-01-28
2020-06-05
305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 610.000,00 ZŁ
FABIAN SIEMIATOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
FABIAN SIEMIATOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-10
2013-09-23
FABIAN SIEMIATOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-23
2019-10-17
PIOTR KOSOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-12-08
2013-09-23
RADOSŁAW ŚWIĄTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-08
2011-02-10
2010-12-08
2019-10-17
"KWK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-08
2013-04-05
GRUNWALDZKA, 275, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
2013-04-05
2014-06-27
KOLEJARZY, 81, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie