KRS 0000003434
REGON63967446500000
NazwaWIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE
Data rejestracji 20 mar 2001 (23 lata temu) 20 mar 2001
Data usunięcia 10 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REYMONTA, 5, POZNAŃ, 60-791, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCHRAFAŁ MARCIN MICHALCZUK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-09
2006-11-03
DARIUSZ JÓZEF NIEDOŚPIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-09
2012-04-10
WALDEMAR PAWEŁ OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-03
2012-04-10
ALINA GWIAZDA
Członek Organu Nadzoru
2001-03-20
2002-07-23
ANNA SUSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-03-20
2002-07-23
JAROSŁAW MAREK PODWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-09
2006-11-03
JAROSŁAW KAZIMIERZ GĄSIOREK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-03
2012-04-10
ARTUR SUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-20
2002-07-23
JACEK GWIAZDA
Wspólnik
2001-03-20
2006-01-09
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500,00 ZŁ.
MARTA BAŁAGA
Wspólnik
2001-03-20
2006-01-09
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ.
Wspólnik
2006-01-09
2012-04-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000ZŁ
93291139000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK GWIAZDA
PREZES ZARZĄDU
2001-03-20
2012-04-10
MARTA BAŁAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-20
2003-02-24
2001-03-20
2002-07-23
REYMONTA, 15, POZNAŃ, 60-791, POZNAŃ, POLSKA
2002-07-23
2005-04-15
ZEYLANDA, 1, POZNAŃ, 60-808, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie