KRS 0000092907
REGON01076478700000
Nazwa"POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRONICZNEGO PIENIĄDZA ELBANK" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRONICZNEGO PIENIĄDZA ELBANK
Data rejestracji 20 lut 2002 (23 lata temu) 20 lut 2002
Data usunięcia 06 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHŁODNA, 64, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1844300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1844300,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji18443
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADARIUSZ JÓZEF NIEDOŚPIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2017-04-06
LIONEL MARC DUMEAUX
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2017-04-06
ANNA KAZIMIERA KASPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2017-04-06
LESZEK JAN STRAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2017-04-06
DARIUSZ WIESŁAW BARAN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2017-04-06
STEFAN PODEDWORNY
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2017-04-06
ADAM TADEUSZ BUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2017-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, PROKURENTÓW, PEŁNOMOCNIKÓW POWOŁANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW.
KAZIMIERZ JAN DEMBSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2017-04-06
2002-02-20
2003-04-24
KRZYWICKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-078, WARSZAWA, POLSKA
2003-04-24
2004-12-06
POLNA, 40, WARSZAWA, 00-635, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie