KRS 0000297750
NIP5252417788
REGON14125040800000
Nazwa"JJKKD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJJKKD
Data rejestracji 30 sty 2008 (17 lat temu) 30 sty 2008
Data usunięcia 09 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKATARZYNA DEMBSKA
Beneficjent
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2008-01-30
2014-12-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01097975000000
Wspólnik
2014-12-11
2015-10-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14221168100000
KATARZYNA DEMBSKA
Wspólnik
2015-10-28
2020-04-09
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2019-07-05
2020-04-09
KATARZYNA DEMBSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR LUDWIK MIKLASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-30
2014-12-11
MAŁGORZATA MIKLASZEWSKA KOCIELNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-30
2014-12-11
KAZIMIERZ JAN DEMBSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-11
2015-10-28
KATARZYNA DEMBSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-28
2017-02-14
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-14
2019-07-05
2008-01-30
2014-12-11
"WINNICA DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-12-11
2019-07-05
"JJKKD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-30
2014-12-11
ELBLĄSKA, 15/17, WARSZAWA, 01-747, WARSZAWA, POLSKA
2014-12-11
2019-07-05
UL. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, 1, LATCHORZEW, 05-082, LATCHORZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie