KRS 0000328532
NIP5252451874
REGON14177089800000
NazwaSENTEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSENTEMO
Data rejestracji 27 kwi 2009 (15 lat temu) 27 kwi 2009
Data usunięcia 16 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONSTANCIŃSKA, 2, WARSZAWA, 02-942, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252451874
data rejestracji 25 cze 2009
status Czynny
50109028510000000123827665
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
93249000050000452078985251
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
73249000050000460012710186
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
70249000050000460014995948
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
77249000050000460015028414
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
66249000050000460078624625
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAARTUR ZBIGNIEW NOWAK-GOCŁAWSKI
Beneficjent
KATARZYNA BEATA DMOWSKA
Beneficjent
KATARZYNA BEATA DMOWSKA
reprezentant
KATARZYNA BEATA DMOWSKA
Wspólnik
2009-04-27
2010-10-15
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.950 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-10-15
2014-01-16
995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.750,00 ZŁ
43000010000000
GRUPA ANG SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI
Wspólnik
2012-10-26
2014-01-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
MARIA AGNIESZKA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-10-26
2014-01-16
ARTUR NOWAK GOCŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-26
2014-01-16
ARTUR CZYŻAK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-26
2014-01-16
ARTUR ZBIGNIEW NOWAK-GOCŁAWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA ANG SA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ANG BIZNES SA
KATARZYNA BEATA DMOWSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA ANG SA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ANG BIZNES SA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KATARZYNA BEATA DMOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-27
2011-10-17
ARTUR ZBIGNIEW NOWAK GOCŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-17
2012-10-26
KATARZYNA DMOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-26
2014-01-16
2009-04-27
2011-02-02
ŚMIAŁA, 26, WARSZAWA, 01-523, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie