KRS 0000212913
NIP8971696600
REGON93301142900000
NazwaCREDITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCREDITUM
Data rejestracji 15 lip 2004 (20 lat temu) 15 lip 2004
Data usunięcia 24 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 72, WROCŁAW, 50-126, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUWspólnik
2004-07-15
2005-07-19
496 (SŁOWNIE: CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 496.000 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).
93280290400000
Wspólnik
2005-01-12
2007-09-24
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
00623459000000
JAROSŁAW KOWALSKI
Likwidator
2006-10-31
2007-09-24
ŁUKASZ CHOJNACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2007-09-24
ROMAN JANUSZ JUREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2007-09-24
JANUSZ PAJKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2007-09-24
SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2007-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ
PREZES
2004-07-15
2004-08-31
KRZYSZTOF LESŁAW MĘDRALA
PREZES ZARZĄDU
2004-08-31
2005-07-19
JAROSŁAW KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-19
2006-10-31
2004-07-15
2005-09-29
"SYSTEMY SPRZEDAŻY EUROBANKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-29
2006-10-31
CREDITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie