KRS 0000298325
NIP5530102001
REGON07005167800000
Nazwa"ROY SPÓŁKA AKCYJNA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROY
Data rejestracji 01 lut 2008 (17 lat temu) 01 lut 2008
Data usunięcia 06 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. NIEPODLEGŁOŚCI, 4, ŁÓDŹ, 93-029, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDANUTA WIECZOREK
NADZORCA SĄDOWY
2010-05-12
2011-06-29
JACEK MAREK GIZICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-01
2010-09-15
PIOTR FRANCISZEK SZYMKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-01
2010-04-21
KRZYSZTOF LESŁAW MĘDRALA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-01
2010-04-21
PAWEŁ MAJ
Członek Organu Nadzoru
2010-04-21
2015-08-04
FILIP GRONNER
Członek Organu Nadzoru
2010-04-21
2017-01-31
BARBARA GIZICKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-15
2017-01-31
ELŻBIETA GRONNER
Członek Organu Nadzoru
2015-08-04
2017-01-31
ANNA AUGUSTYNIAK KALA
Członek Organu Nadzoru
2017-08-08
2018-11-06
SYLWIA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-08-08
2018-11-06
MIŁOSZ KOLBUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-08-08
2018-11-06
TADEUSZ ANTONI GRONNER
Likwidator
2012-03-29
2017-08-08
MAREK TADEUSZ GIZICKI
Likwidator
2012-03-29
2017-08-08
ZBIGNIEW MIECZYSŁAW WOJNICKI
Likwidator
2017-08-08
2018-11-06
WOJCIECH JAWORSKI
Likwidator
2017-08-08
2018-11-06
DANUTA WIECZOREK
Powiernik
2011-06-29
2012-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TADEUSZ ANTONI GRONNER
PREZES ZARZĄDU
2008-02-01
2012-03-29
MAREK TADEUSZ GIZICKI
VICE-PREZES ZARZĄDU
2008-02-01
2012-03-29
JERZY WŁADYSŁAW PANETH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-01
2008-04-15
FILIP MACIEJ GRONNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-01
2009-08-27
MACIEJ KOMOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-21
2010-10-13
2008-02-01
2010-05-12
"ROY SPÓŁKA AKCYJNA"
2010-05-12
2011-06-29
"ROY SPÓŁKA AKCYJNA" W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2011-06-29
2012-03-23
"ROY SPÓŁKA AKCYJNA" W LIKWIDACJI
2012-03-23
2012-03-23
"ROY SPÓŁKA AKCYJNA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2008-02-01
2017-08-08
LEŚNIANKA, 87, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie