KRS 0000214039
NIP5480076246
REGON00061669800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CIESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CIESZYNIE
Data rejestracji 30 lip 2004 (20 lat temu) 30 lip 2004
Data usunięcia 08 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORFANTEGO, 23, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ TADEUSZ SADOWSKI
Prokurent
2007-10-02
2007-12-05
SAMOISTNA
ADAM SIEKIERKA
Prokurent
2007-12-05
2009-04-27
SAMOISTNA
JÓZEF MENDREK
Prokurent
2009-04-27
2012-04-13
SAMOISTNA
MINISTER SKARBU PAŃSTWA DZIAŁAJĄCY W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2004-07-30
2014-12-08
60000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000000 ZŁ
ANDRZEJ ZBIGNIEW SOKÓLSKI
Likwidator
2012-04-13
2014-12-08
KRZYSZTOF BOHDAN WIECHEĆ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2005-09-02
SEBASTIAN PIOTR MIKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2007-05-10
BOŻENA MAŁGORZATA SUCHANEK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2005-09-02
JERZY WIKTOR ŁĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2008-04-01
WACŁAW ALOJZY DZIENDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2007-05-10
IWONA MAŁGORZATA ŁOŚKO
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2011-08-18
SEBASTIAN HENRYK WĄTROBA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2008-04-01
MIROSŁAW KRZYSZTOF SITKO
Członek Organu Nadzoru
2007-05-10
2008-11-27
MARCIN GRZEGORZ GAŁUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-10
2008-04-01
ZDZISŁAW NIECHCIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-01
2011-08-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
EDWARD KAROL GOJNICZEK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2006-12-15
SEBASTIAN HENRYK WĄTROBA
ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA
2006-12-15
2006-12-15
DARIUSZ TEOFIL GRYGIEL
PREZES ZARZĄDU
2006-12-15
2007-07-06
SEBASTIAN HENRYK WĄTROBA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-06
2008-11-27
ADAM SIEKIERKA
PREZES ZARZĄDU
2009-04-27
2012-04-13
2004-07-30
2012-04-13
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CIESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie