KRS 0000007645
REGON19141625800000
NazwaPROLIM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPROLIM
Data rejestracji 12 kwi 2001 (23 lata temu) 12 kwi 2001
Data usunięcia 09 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHMIELEWSKIEGO, 5 B, SOPOT, 81-721, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16203750,00 PLN
Wartość nominalna akcji7450,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2175
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#45 BUDOWNICTWO #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIABARBARA PASEK ZIOMBER
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2003-02-14
JERZY ZBIGNIEW JĘDYKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2004-10-18
BOGDAN NOGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2004-10-18
JERZY ANDRZEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2003-02-14
JULIUSZ CYBULSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-12
2004-10-18
URSZULA HELENA BLOCH
Członek Organu Nadzoru
2003-02-14
2004-10-18
WALDEMAR ZBIGNIEW RAŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-14
2004-10-18
BOGDAN FRANCISZEK KIEDROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2006-05-09
JULIANNA BONIUK GORZELAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2006-05-09
DARIUSZ ARTUR KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2006-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
MAREK ANDRZEJ NOWOTNY
PREZES
2001-04-12
2004-10-18
KRZYSZTOF ZARĘBSKI
PREZES
2004-10-18
2006-05-09
2001-04-12
2006-05-09
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-12
2006-05-09
PROLIM SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-12
2006-05-09
CHMIELEWSKIEGO, 5 B, SOPOT, 81-721, SOPOT, POLSKA
2001-04-12
2006-05-09
45 - BUDOWNICTWO
2001-04-12
2006-05-09
501 - SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2001-04-12
2006-05-09
502 - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA
2001-04-12
2006-05-09
503 - SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2001-04-12
2006-05-09
504 - SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
2001-04-12
2006-05-09
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-04-12
2006-05-09
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-04-12
2006-05-09
65 - POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH
2001-04-12
2006-05-09
67 - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI
2001-04-12
2006-05-09
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie