KRS 0000031638
REGON00283511100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USPOŁECZNIONE "SPOL-TUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USPOŁECZNIONE "SPOL-TUR"
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 10 sty 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELEWSKIEGO, 5 B, SOPOT, 81-721, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2700,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA" W WEJHEROWIE
Wspólnik
2001-07-31
2002-01-10
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 300 PLN
000988610
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KOŚCIERZYNIE
Wspólnik
2001-07-31
2002-01-10
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 300 PLN
000988655
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PUCKU
Wspólnik
2001-07-31
2002-01-10
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 300 PLN
000983528
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GDAŃSKU
Wspólnik
2001-07-31
2002-01-10
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 300 PLN
000674454
"SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "MARKET" W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Wspólnik
2001-07-31
2002-01-10
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 300 PLN
000988649
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GDYNI
Wspólnik
2001-07-31
2002-01-10
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 300 PLN
000674460
SPÓŁDZIELNIA PRACY "MERCUR"
Wspólnik
2001-07-31
2002-01-10
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 300 PLN
002847551
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SOPOCIE
Wspólnik
2001-07-31
2002-01-10
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 300 PLN
000988626
PIEKARSKO-CIASTKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "BOCHEN" W GDYNI
Wspólnik
2001-07-31
2002-01-10
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 300 PLN
002883015
WŁADYSŁAW KORZENIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-01-10
ROBERT HORODNICZY
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-01-10
URSZULA MARIA BUGAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-01-10
WŁADYSŁAW SULEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-01-10
ANNA MARIA SMENTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-01-10
WŁODZIMIERZ KOMARNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-01-10
JERZY ŚLIWICKI
Likwidator
2001-07-31
2002-01-10
2001-07-31
2002-01-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-31
2002-01-10
PRZEDSIĘBIORSTWO USPOŁECZNIONE "SPOL-TUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-07-31
2002-01-10
CHMIELEWSKIEGO, 5 B, SOPOT, 81-721, SOPOT, POLSKA
2001-07-31
2002-01-10
5211Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2001-07-31
2002-01-10
5212Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2001-07-31
2002-01-10
5522Z - POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH
2001-07-31
2002-01-10
5523Z - POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2001-07-31
2002-01-10
6023Z - POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY
2001-07-31
2002-01-10
8042Z - POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie