KRS 0000363393
NIP7010257135
REGON14258534100000
NazwaNOVA SEED FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOVA SEED FUND
Data rejestracji 26 sie 2010 (14 lat temu) 26 sie 2010
Data usunięcia 01 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DEOTYMY, 52, WARSZAWA, 01-404, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4625000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANESONTELLIAN HOLDINGS LTD
Wspólnik
2011-01-17
2011-04-29
820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.000 ZŁOTYCH
TADEUSZ JAKUB SAWICKI
Wspólnik
2011-01-17
2011-04-29
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 ZŁOTYCH
PARADISUS CAPITAL LTD
Wspólnik
2011-03-29
2011-04-29
820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-04-29
2012-09-14
92.500,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.625.000,00 ZŁOTYCH
14154490800000
PMT INVESTMENT LLC
Wspólnik
2012-09-14
2013-04-26
88800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4440000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-09-14
2013-04-26
3700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 185000,00 ZŁ
14154490800000
BOLESŁAW POROLNICZAK
Wspólnik
2013-04-26
2013-05-23
30.834 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.541.700,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA STEFAŃSKA
Wspólnik
2013-04-26
2013-05-23
30.833 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.541.650,00 ZŁOTYCH
SEQUOIA INVESTMENT PARTNERS LTD
Wspólnik
2013-04-26
2013-05-23
30.833 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.541.650,00 ZŁOTYCH
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2013-05-23
2020-10-01
92.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.625.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DANIEL KAROL KORDEL
PREZES ZARZĄDU
2010-08-26
2011-09-13
MAREK STACHURA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-13
2013-04-26
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-05-23
2020-10-01
TOMASZ ALLAN BARTEL
PREZES ZARZĄDU
2013-04-26
2013-05-23
2010-08-26
2011-03-16
"BAVARO CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-16
2013-04-26
GLOBAL VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-26
2012-09-14
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-14
2013-05-23
DŁUGA, 23/25, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie