KRS 0000060994
REGON75072167000000
Nazwa"EAKCES" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEAKCES
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 25 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PODWALE, 13, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 370908,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 122883,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji370908
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEAGNIESZKA ZOFIA WOJCIECHOWSKA
Prokurent
2002-11-19
2006-04-25
SAMOISTNA
RAFAŁ ROBERT LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2006-04-25
MICHAEL SANDERSON
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2006-04-25
JEAN PAUL HILDEBRANDT
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2006-04-25
MARIUSZ JARZĘBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2006-04-25
TADEUSZ RYSZARD ROCZNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2002-04-22
JANUSZ STANISŁAW KOCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2002-04-22
JAROSŁAW MILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2002-04-22
STANISŁAW STEFAN ROWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2002-11-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LUC WOJCIECH ALBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2002-11-19
ROBERT TOMASZ SUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-13
2005-04-19
JAMES VAN BERGH
PREZES ZARZĄDU
2002-11-19
2006-04-25
2001-11-13
2002-04-22
"VFE POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-13
2002-08-21
REYMONTA, 9, SKIERNIEWICE, 96- 100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie