KRS 0000040997
REGON01307099600000
Nazwa"1 INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa1 INVESTMENT
Data rejestracji 04 wrz 2001 (23 lata temu) 04 wrz 2001
Data usunięcia 21 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1470000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIPIOTR ADAM OGIŃSKI
Likwidator
2004-09-28
2007-10-22
TADEUSZ RYSZARD ROCZNIAK
Likwidator
2007-10-22
2013-01-21
JANUSZ STANISŁAW KOCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2002-02-20
PAWEŁ MAREK GÓRNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2002-02-20
LESZEK PIOTR NAŁĘCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2002-02-20
"3 INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-04
2004-09-28
1177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.177.000,-ZŁOTYCH
013074422
Wspólnik
2002-02-20
2013-01-21
293 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 293.000,-ZŁOTYCH
01112474200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR ADAM OGIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2004-09-28
JACEK TOMASZ TUCHARZ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-04
2002-07-31
PIOTR ROMAN MAJCHRZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-31
2004-02-26
2001-09-04
2002-02-20
"TRINITY SRP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-20
2004-09-28
"1 INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie