KRS 0000271384
REGON24053692100000
NazwaGLOBSTAR SP Z O.O.W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLOBSTAR SP Z O.O.
Data rejestracji 01 lut 2007 (18 lat temu) 01 lut 2007
Data usunięcia 27 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 960000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4512 WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWZYGMUNT MICHAŁ DOBROWOLSKI
Wspólnik
2007-02-01
2007-04-06
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500,00 ZŁ.
KATARZYNA HANNA DOBROWOLSKA
Wspólnik
2007-02-01
2007-04-06
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁ.
GRZEGORZ DOBROWOLSKI
Wspólnik
2007-04-06
2007-09-04
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000,00 ZŁ
JANUSZ CHMURSKI
Wspólnik
2007-04-06
2007-09-04
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ
RAFAŁ CHRZANOWSKI
Wspólnik
2007-04-06
2007-09-04
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ
KAROL GEPPERT
Wspólnik
2007-04-06
2007-09-04
960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-09-04
2009-06-01
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490.000,00 ZŁ
01112474200000
KRZYSZTOF BRZESKI
Wspólnik
2007-09-04
2012-07-27
940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 470.000,00 ZŁ
HELANE LIMITED
Wspólnik
2009-06-01
2012-07-27
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490.000,00 ZŁ
JACEK TOMASZ TUCHARZ
Likwidator
2008-03-31
2009-06-01
KRZYSZTOF BRZESKI
Likwidator
2009-06-01
2012-07-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RAFAŁ CHRZANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-06
2007-09-04
KRZYSZTOF BRZESKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-04
2008-03-31
BOGUSŁAW MAREK KOCIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-04
2008-01-21
ZYGMUNT MICHAŁ DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-01
2007-04-06
GRZEGORZ DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-06
2007-09-04
JACEK TOMASZ TUCHARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-21
2008-03-31
2007-02-01
2008-03-31
GLOBSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-01
2007-04-06
GENERAŁA BORA KOMOROWSKIEGO, 20, KATOWICE, 40-748, KATOWICE, POLSKA
2007-04-06
2008-08-07
ALEJA KORFANTEGO, 141, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie