KRS 0000006413
REGON01725227000000
NazwaQUATTRO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQUATTRO MANAGEMENT
Data rejestracji 28 maj 2001 (23 lata temu) 28 maj 2001
Data usunięcia 02 cze 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5977500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANNA MONIKA SZULC
Wspólnik
2001-05-28
2003-07-24
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
HENRYKA ANNA CHALUPEC
Wspólnik
2001-05-28
2003-07-24
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
JANUSZ STANISŁAW KOCZYK
Wspólnik
2003-07-24
2005-06-02
4782 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 2.391.000 ZŁ
IGOR ADAM CHALUPEC
Wspólnik
2003-07-24
2003-09-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
COMPANY ASSISTANCE LIMITED
Wspólnik
2003-07-24
2005-06-02
2.391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.195.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR ANDRZEJ ROBAK
Wspólnik
2003-12-09
2005-06-02
2.391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.195.500,00 ZŁOTYCH
HENRYKA ANNA CHALUPEC
Wspólnik
2004-11-10
2004-12-03
2.371 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.185.500,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW MIKOŁAJ NIESIOBĘDZKI
Wspólnik
2003-07-24
2005-06-02
2.391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.195.500,00 ZŁOTYCH
HENRYKA ANNA CHALUPEC
Wspólnik
2003-09-02
2004-08-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
HENRYKA ANNA CHALUPEC
Prokurent
2001-08-21
2005-06-02
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANNA MONIKA SZULC
PREZES ZARZĄDU
2001-05-28
2003-07-24
JAMES VAN BERGH
PREZES ZARZĄDU
2003-07-24
2005-06-02
ANNA MONIKA SZULC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-24
2005-06-02
2001-05-28
2003-07-24
UNI-SOLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2001-05-28
2002-09-12
SENGERA-CICHEGO, 12, WARSZAWA, 02-750, WARSZAWA, POLSKA
2002-09-12
2004-07-15
ROSOŁA, 24, WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie