KRS 0000649393
NIP7282787835
REGON10132186100000
NazwaFIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIT FABRIC
Data rejestracji 01 gru 2016 (8 lat temu) 01 gru 2016
Data usunięcia 11 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 2, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282787835
data rejestracji 06 gru 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #9329B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHKATARZYNA IRENA ZGIERSKA
Wspólnik
2016-12-01
2021-07-14
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
MARCIN BRONISŁAW WAWRZYCKI
Wspólnik
2016-12-01
2021-07-14
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-09-17
2023-04-11
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
75072167000000
TOMASZ PIOTR NOWIŃSKI
Wspólnik
2016-12-01
2021-07-14
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-05-15
2019-09-17
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250.00 ZŁOTYCH
14678364100000
EDYTA STEFAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-27
2017-12-01
LIDIA WAWRZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-27
2019-03-07
KATARZYNA IRENA ZGIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-27
2021-07-14
KAZIMIERZ PUŁASKI
Członek Organu Nadzoru
2017-12-01
2020-03-05
MACIEJ BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-03-07
2020-12-14
BARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK
Członek Organu Nadzoru
2021-07-14
2023-04-11
KRZYSZTOF MARCIN FALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-04-08
2023-04-11
KAROL TARNIOWY
Członek Organu Nadzoru
2020-12-14
2020-12-31
TOMASZ GROŃ
Członek Organu Nadzoru
2020-12-31
2023-04-11
JAKUB GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-03-05
2022-04-08
JAKUB GRABOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA MONIKA VAN BERGH
zgłaszający - członek zarządu
JAMES VAN BERGH
zgłaszający - członek zarządu
KAROL ALBERT TARNIOWY
zgłaszający - członek zarządu
JAMES VAN BERGH
Beneficjent
AGNIESZKA MONIKA VAN BERGH
Beneficjent
JAMES VAN BERGH
Beneficjent
JAMES VAN BERGH JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A., BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI FIT FABRIC SP. Z O.O. POSIADAJĄCYM 52,5% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TEJ SPÓŁKI. AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POŚREDNIO (POPRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT INVEST LTD., BĘDĄCA AKCJONARIUSZEM BENEFIT SYSTEMS S.A.) JEST TAKŻE AGNIESZKA VAN BERGH, MAŁŻONKA JAMESA VAN BERGH. JAMES VAN BERGH ORAZ AGNIESZKA VAN BERGH SĄ RÓWNIEŻ FUNDATORAMI FUNDACJI DRZEWO I JUTRO BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POMIĘDZY JAMESEM VAN BERGH, AGNIESZKĄ VAN BERGH ORAZ FUNDACJĄ DRZEWO I JUTRO DOMNIEMUJE SIĘ ISTNIENIA POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A. LUB PROWADZENIA TRWAŁEJ POLITYKI WOBEC BENEFIT SYSTEMS S.A. W MYŚL ART. 87 UST. 1 PKT 5 W ZW. Z ART. 87 UST. 4 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. W KONSEKWENCJI JAMES VAN BERGH I AGNIESZKA VAN BERGH POSIADAJĄ POŚREDNIO ŁĄCZNIE 20,18% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI FIT FABRIC SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JAMES VAN BERGH (ŁĄCZNIE Z AGNIESZKĄ VAN BERGH) ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO SPÓŁKI FIT FABRIC SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).
AGNIESZKA MONIKA VAN BERGH
Beneficjent
AGNIESZKA VAN BERGH JEST POŚREDNIO (POPRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT INVEST LTD., BĘDĄCA AKCJONARIUSZEM BENEFIT SYSTEMS S.A.) AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A., BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI FIT FABRIC SP. Z O.O. POSIADAJĄCYM 52,5% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TEJ SPÓŁKI. AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. JEST JAMES VAN BERGH, MAŁŻONEK AGNIESZKI VAN BERGH. JAMES VAN BERGH ORAZ AGNIESZKA VAN BERGH SĄ RÓWNIEŻ FUNDATORAMI FUNDACJI DRZEWO I JUTRO BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POMIĘDZY JAMESEM VAN BERGH, AGNIESZKĄ VAN BERGH ORAZ FUNDACJĄ DRZEWO I JUTRO DOMNIEMUJE SIĘ ISTNIENIA POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A. LUB PROWADZENIA TRWAŁEJ POLITYKI WOBEC BENEFIT SYSTEMS S.A. W MYŚL ART. 87 UST. 1 PKT 5 W ZW. Z ART. 87 UST. 4 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. W KONSEKWENCJI, JAMES VAN BERGH I AGNIESZKA VAN BERGH POSIADAJĄ POŚREDNIO ŁĄCZNIE 20,18% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI FIT FABRIC SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JAMES VAN BERGH (ŁĄCZNIE Z AGNIESZKĄ VAN BERGH) ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO SPÓŁKI FIT FABRIC SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARCIN BRONISŁAW WAWRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-01
2020-12-31
MACIEJ MICHAŁ SKRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-31
2022-04-08
JAKUB GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-08
2023-04-11
GRZEGORZ MACIEJ ZGIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-01
2020-12-31
TOMASZ PIOTR NOWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-01
2020-12-31
KAROL ALBERT TARNIOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-31
2023-04-11
2016-12-01
2021-10-13
AL. 1 MAJA, 119, ŁÓDŹ, 90-766, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie