KRS 0000380407
NIP9522105352
REGON14285278200000
NazwaGPV I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGPV I
Data rejestracji 09 mar 2011 (14 lat temu) 09 mar 2011
Data usunięcia 09 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RAJCÓW, 25, WARSZAWA, 00-220, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9522105352
data rejestracji 01 kwi 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANASTASIOS NIKOLAOU
Beneficjent
1981-08-31
ZYGMUNT GRAJKOWSKI
reprezentant
GAVRIEL PETROU
Beneficjent
1975-12-28
GPV I PARTNERS LIMITED
Wspólnik
2011-03-09
2022-12-09
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ
ANNA MARIA ŁUCZYŃSKA
Prokurent
2018-07-05
2021-01-28
PROKURA SAMOISTNA
ZYGMUNT GRAJKOWSKI
Likwidator
2021-01-28
2022-12-09
PIOTR RAŻNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-09
2015-06-10
KAMILA SPARK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-09
2015-06-10
SHMUEL CHAFET
Członek Organu Nadzoru
2011-03-09
2015-06-10
ANASTASIOS NIKOLAOU
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ SPÓŁKĄ BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W PODMIOCIE ZGŁASZAJĄCYM
GAVRIEL PETROU
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ SPÓŁKĄ BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W PODMIOCIE ZGŁASZAJĄCYM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZYGMUNT GRAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-09
2021-01-28
MAREK BORZESTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-09
2015-02-18
MAREK BORZESTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-10
2020-08-05
2011-03-09
2021-01-28
GPV I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-09
2015-02-18
TRAKT LUBELSKI, 40A, WARSZAWA, 04-870, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-18
2017-01-31
UL. LUDWIKA NARBUTTA, 20, WARSZAWA, 02-541, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie