KRS 0000589873
NIP7010518274
REGON36262242200000
NazwaMEDIAPOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIAPOP
Data rejestracji 08 gru 2015 (9 lat temu) 08 gru 2015
Data usunięcia 20 mar 2023 20 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻWIRKI I WIGURY, 16, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 415150,00 PLN
Dane kontaktowe
Email REDAKCJA@JASTRZABPOST.PL
Dane podatkowe
NIP 7010518274
data rejestracji 15 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHAGNIESZKA JASTRZĘBSKA SZYPURA
Wspólnik
2015-12-08
2019-04-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
Wspólnik
2015-12-08
2016-10-03
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ
30124574000000
Wspólnik
2016-10-03
2018-05-04
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
36356423000000
Wspólnik
2018-05-04
2019-01-23
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
36399441000000
SALMERIO TRADING AND INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2019-01-23
2020-04-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
MARIUSZ SZYPURA
Wspólnik
2019-04-24
2019-10-10
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ
Wspólnik
2019-10-10
2022-12-15
8.303 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 415.150,00 ZŁ
38474090800000
Wspólnik
2022-12-15
2023-03-20
8.303 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 415.150,00 ZŁ
14274295800000
MARIUSZ SZYPURA
Prokurent
2019-01-23
2022-12-15
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA PIETRZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-13
2018-05-04
MONIKA SYNORADZKA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-08
2016-10-03
MAŁGORZATA ŻYCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-10-03
2018-05-04
ŁUKASZ RYSZARD PIETRZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-03
2016-10-13
MARIUSZ SZYPURA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-08
2018-05-04
MARCIN JAN FEJFER
Członek Organu Nadzoru
2015-12-08
2016-10-03
MARCIN JERZY GOTKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ BRAŃSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOW2 SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BORGOSIA INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI 10X S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A., KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ NOW2 SP. Z O.O. MICHAŁ BRAŃSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ KRZYSZTOFEM SIEROTĄ. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MEDIAPOP SP. Z O.O.
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
KRZYSZTOF SIEROTA POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HIGHCASTLE SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JADHAVE HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI ALBEMUTH INWESTYCJE S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ HIGHCASTLE SP. Z O.O. KRZYSZTOF SIEROTA WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MEDIAPOP SP. Z O.O.
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
JACEK ŚWIDERSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EURYDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 96,44% AKCJI W SPÓŁCE ORFE SPÓŁKA AKCYJNA, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 3,56 % AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. JACEK ŚWIDERSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z KRZYSZTOFEM SIEROTĄ ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MEDIAPOP SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST: W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA JASTRZĘBSKA SZYPURA
PREZES ZARZĄDU
2015-12-08
2022-12-15
ŁUKASZ RYSZARD PIETRZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-13
2018-05-04
MARCIN JERZY GOTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-12-15
2023-03-20
2015-12-08
2016-10-03
JASTRZĄB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-03
2020-09-22
JASTRZĄB MEDIA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-08
2018-10-02
UL. KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-02
2019-01-23
UL. EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
2019-01-23
2021-05-19
UL. NOWOGRODZKA, 18A, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
2021-05-19
2022-12-15
UL. WACŁAWA ŻENCZYKOWSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-707, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie