KRS 0000433495
NIP5272683903
REGON14631212000000
NazwaZREW TRANSFORMATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZREW TRANSFORMATORY
Data rejestracji 20 wrz 2012 (12 lat temu) 20 wrz 2012
Data usunięcia 30 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROKICIŃSKA, 144, ŁÓDŹ, 92-412, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272683903
data rejestracji 28 wrz 2012
status Czynny
69114011080000541846001036
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
04114011080000541846001042
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
47114011080000541846001044
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
74114011080000541846001043
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
40105014611000009032933310
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
62105014611000009032933302
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
36114011080000541846001048
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
42114010100000541846001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
60114011080000541846001004
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
33114011080000541846001005
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ FERENC
Beneficjent
MARCIN BŁASZCZYK
Beneficjent
TOMASZ FERENC
reprezentant
MARCIN BŁASZCZYK
reprezentant
GRZEGORZ SOŁTYSIAK
reprezentant
GRZEGORZ SOŁTYSIAK
Beneficjent
DAWID MELCHIOR WALENDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-15
2014-10-30
MICHAEL NICOLAIS
Członek Organu Nadzoru
2013-03-15
2013-04-22
ARTUR ZANIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-15
2014-10-30
ARTUR JACEK ŁAKOMIEC
Członek Organu Nadzoru
2013-04-22
2014-05-22
STEWART BASELEY
Członek Organu Nadzoru
2014-05-22
2014-10-30
Wspólnik
2012-09-20
2012-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01571658600000
HIGHLANDER INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A R.L.
Wspólnik
2012-11-10
2014-05-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-05-22
2014-10-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000,00 ZŁ
14684363300000
TOMASZ FERENC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN BŁASZCZYK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ SOŁTYSIAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW PIOTR ZARĘBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-15
2014-10-30
JANUSZ MIECZYSŁAW KURPIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-22
2014-10-30
ARTUR JACEK ŁAKOMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-10
2013-04-22
MIROSŁAW ADAM BEDNAREK
PREZES
2013-03-15
2013-04-29
DARIUSZ STANISŁAW ANDRYSZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-15
2014-10-30
ANDRZEJ GADULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-15
2014-07-17
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2012-09-20
2012-11-10
DAWID MELCHIOR WALENDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-10
2013-03-15
ANDRZEJ GADULA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-17
2014-10-30
2012-09-20
2012-11-10
DELLONA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-20
2012-11-10
AL.JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie