KRS 0000143120
NIP5272390354
REGON01528572600000
NazwaDIAMENTY-VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDIAMENTY-VIS
Data rejestracji 16 gru 2002 (22 lata temu) 16 gru 2002
Data usunięcia 05 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARCINA KASPRZAKA, 29/31, WARSZAWA, 01-234, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 922500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #2862 PRODUKCJA NARZĘDZI #2940 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440 REKLAMAPIOTR ANDRZEJ GÓRALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2009-05-08
JAN HIERONIM TOBER
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2006-08-07
STANISŁAW PEREK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2004-07-20
KRZYSZTOF ZENON REWERS
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2004-07-20
RENATA EWA MARCHEWKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2009-05-08
KRYSTYNA JOLANTA WALĘDZIK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2009-05-08
SYLWESTER MICHAŁ JANUSIK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-08
2013-06-05
ZOFIA REDLICKA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-08
2013-06-05
CEZARY PIOTR JANUSIK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-08
2013-06-05
Wspólnik
2002-12-16
2008-12-02
1845 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 922500,00 ZŁ
01183669000000
Wspólnik
2008-12-02
2009-05-08
1.845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 922.500 ZŁOTYCH
14151668000000
Wspólnik
2009-05-08
2013-06-04
1 845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 922 500 ZŁOTYCH
01154980300000
MICHAŁ KOBUS
Wspólnik
2013-06-04
2013-06-05
1.845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 922.500,00 ZŁOTYCH
MARCIN OKNIŃSKI
Likwidator
2009-05-08
2013-06-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ JÓZEF ZACNY
PREZES ZARZĄDU
2002-12-16
2007-05-14
MARCIN OKNIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-07
2007-05-14
MARCIN OKNIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-14
2009-05-08
2002-12-16
2009-05-08
DIAMENTY-VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie