KRS 0000363791
NIP5213577677
REGON14256596000000
NazwaPE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPE INWESTYCJE
Data rejestracji 26 sie 2010 (14 lat temu) 26 sie 2010
Data usunięcia 23 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EDMUNDA JANA OSMAŃCZYKA, 12, WARSZAWA, 01-494, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 382800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213577677
data rejestracji 04 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHMARIEFFIE P. ORPHANIDOU
Beneficjent
1983-02-27
MAREK CHŁOPEK
reprezentant
1969-05-14
BARTOSZ JAKUB JANIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-06-23
2021-12-16
JAROSŁAW ROBERT WITCZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-08
2021-12-16
ROBERT OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-08
2021-12-16
JACEK TOMASZ TUCHARZ
Członek Organu Nadzoru
2016-01-08
2020-06-23
Wspólnik
2010-08-26
2015-08-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
01588397600000
RHODOLITE LTD
Wspólnik
2015-08-14
2024-05-23
3.828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 382.800 ZŁOTYCH
TOMASZ MAREK CHILARSKI
Likwidator
2023-06-23
2024-05-23
MARIEFFIE P. ORPHANIDOU
Beneficjent
DYREKTOR, REPREZENTUJĄCY RHODOLITE LTD., JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADAM JAKUB DOMŻALSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-26
2016-01-08
SERHIY KURYLYAK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-08
2018-10-10
KRZYSZTOF EDWARD WALCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-08
2018-10-10
KRZYSZTOF EDWARD WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-10-10
2019-03-22
MAREK CHŁOPEK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-22
2023-06-23
1969-05-14
2010-08-26
2023-06-23
PE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-26
2015-08-14
WIŚNIOWA, 40B, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA
2015-08-14
2016-01-08
UL. BUKOWIŃSKA, 24A, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-08
2017-10-27
UL. EDMUNDA JANA OSMAŃCZYKA, 12, WARSZAWA, 01-494, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie