KRS 0000281960
NIP6692289898
REGON33110360800000
Nazwa"NORDGLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNORDGLASS
Data rejestracji 01 cze 2007 (17 lat temu) 01 cze 2007
Data usunięcia 22 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOHATERÓW WARSZAWY, 11, KOSZALIN, 75-211, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440 REKLAMAJANUSZ KRZYSZTOF JANKOWIAK
Wspólnik
2007-06-01
2007-08-01
1(JEDEN) UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000.000,00 (PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH
ANDRZEJ WOŹNIAKOWSKI
Wspólnik
2007-06-01
2007-08-01
1 (JEDEN) UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000.000,00 (PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-08-01
2008-10-22
100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000 ZŁ
33001313900000
RAFAŁ BATOR
Członek Organu Nadzoru
2007-08-01
2007-11-27
STANISŁAW KNAFLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-01
2008-10-22
JANUSZ PŁOCICA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-01
2008-10-22
PAWEŁ SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-01
2008-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
JANUSZ KRZYSZTOF JANKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-06-01
2007-08-01
ANDRZEJ WOŹNIAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-01
2007-08-01
PIOTR GONET
PREZES ZARZĄDU
2007-08-01
2007-11-07
GRZEGORZ BOHDAN ŁAJCA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-25
2008-10-22
KRZYSZTOF KRZEWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-01
2008-10-22
ARNOLD PEREPECZO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-25
2008-10-22
JACEK BASTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-11
2008-07-07
2007-06-01
2008-10-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-01
2008-10-22
"NORDGLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-01
2008-10-22
BOHATERÓW WARSZAWY, 11, KOSZALIN, 75-211, KOSZALIN, POLSKA
2007-06-01
2008-10-22
2612Z - PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO
2007-06-01
2008-10-22
5020A - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2007-06-01
2008-10-22
5030 - SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2007-06-01
2008-10-22
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
2007-06-01
2008-10-22
6024 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2007-06-01
2008-10-22
631 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2007-06-01
2008-10-22
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2007-06-01
2008-10-22
71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2007-06-01
2008-10-22
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2007-06-01
2008-10-22
7440 - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie