KRS 0000175207
NIP5262734220
REGON01558096800000
NazwaPARTNER HUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARTNER HUTA
Data rejestracji 08 paź 2003 (21 lat temu) 08 paź 2003
Data usunięcia 03 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASPROWICZA, 132, WARSZAWA, 01-949, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #2721Z PRODUKCJA RUR ŻELIWNYCH #2722Z PRODUKCJA RAM ROWEROWYCH #2731Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2734Z PRODUKCJA DRUTÓW #2735Z POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10 #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃTHOMAS ADAM KOLAJA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-08
2004-04-02
EWA JADWIGA JURKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-08
2004-04-02
PRZEMYSŁAW JACEK CIESZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-08
2004-04-02
KVLR PARTNERS LLC
Wspólnik
2003-10-08
2004-04-02
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-04-02
2009-11-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01571382000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
EWA JURKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-13
2007-05-07
STANISŁAW OLEKSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-01
2009-11-03
LESZEK JACEK WASILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-13
2009-11-03
DARIUSZ KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-08
2005-08-01
LESZEK JACEK WASILEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-08
2005-08-01
GRAŻYNA WIERZCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2005-08-01
EWA JURKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-01
2005-10-13
2003-10-08
2004-01-14
PARTNER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-14
2009-01-30
PARTNER HUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-08
2004-05-10
ALEJE UJAZDOWSKIE, 13, WARSZAWA, 00-567, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie