KRS 0000101418
NIP7811674291
REGON63979349000000
Nazwa"PIOTR I PAWEŁ WSCHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPIOTR I PAWEŁ WSCHÓD
Data rejestracji 11 kwi 2002 (22 lata temu) 11 kwi 2002
Data usunięcia 20 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 179, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9574500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHANDRZEJ PRZEMYSŁAW CZOSNOWSKI
Wspólnik
2002-04-11
2003-07-15
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,- ZŁ.
WARKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-04-11
2005-06-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,- ZŁ.
631204850
ELEONORA STANISŁAWA WOŚ
Wspólnik
2003-07-15
2006-10-04
1.224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 612.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-06-14
2007-10-15
1.765 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 882.500,00 ZŁOTYCH
63985039900000
Wspólnik
2006-10-04
2015-01-26
19147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.573.500,00 ZŁOTYCH
00480087800000
Wspólnik
2015-01-26
2015-10-20
19149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9574500,00 ZŁ
30272507000000
ELEONORA STANISŁAWA WOŚ
Prokurent
2007-01-18
2007-04-12
PROKURA SAMOISTNA
ADAM PUCHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2003-07-04
PAWEŁ WOŚ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-13
2015-10-20
ELEONORA STANISŁAWA WOŚ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-13
2015-10-20
MACIEJ STOIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-09
2013-01-08
ANNA MARIA ROZPENDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2015-10-20
PIOTR JANUSZ WOŚ
Członek Organu Nadzoru
2015-01-26
2015-10-20
RENATA MARIA MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-14
2009-10-13
TOMASZ JEZIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-14
2008-07-25
ADAM KRZYSZTOF PUCHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2013-01-22
PIOTR DRZĄDZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-13
2013-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ PRZEMYSŁAW CZOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-11
2003-07-15
PIOTR JANUSZ WOŚ
CZŁONEK
2002-04-11
2005-06-14
PIOTR JANUSZ WOŚ
PREZES ZARZĄDU
2005-06-14
2008-01-14
PAWEŁ WOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-15
2004-08-20
ELEONORA STANISŁAWA WOŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-07-15
2005-06-14
ELEONORA STANISŁAWA WOŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-14
2007-01-18
RENATA MARIA MIKOŁAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-18
2008-01-14
MICHAŁ WOJCIECH MAJCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-21
2011-02-09
TADEUSZ STANISŁAW RYSIUKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-09
2011-09-30
DAWID PIOTR IWANÓW
WICEPREZES
2011-02-09
2015-01-26
2002-04-11
2003-07-15
TATRZAŃSKA, 1, POZNAŃ, 60-752, POZNAŃ, POLSKA
2003-07-15
2005-06-14
PROMIENISTA, 160, POZNAŃ, 60-142, POZNAŃ, POLSKA
2005-06-14
2006-10-04
GRONOWA, 18, POZNAŃ, 61-555, POZNAŃ, POLSKA
2006-10-04
2009-01-22
GRONOWA, 18, POZNAŃ, 61-655, POZNAŃ, POLSKA
2002-04-11
2003-07-04
AUTO CENTRUM TATRZAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-04
2003-07-15
AUTO CENTRUM TATRZAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-15
2009-01-22
"PIOTR I PAWEŁ 24 H" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie