KRS 0000363438
NIP6282237815
REGON12132189700000
NazwaCH MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaCH MARKET
Data rejestracji 24 sie 2010 (14 lat temu) 24 sie 2010
Data usunięcia 19 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRZEBIŃSKA, 40, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6282237815
data rejestracji 24 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIWspólnik
2010-08-24
2015-10-21
399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 199.500,00 ZŁ
00480087800000
GRZEGORZ GRUDZIEŃ
Wspólnik
2010-10-19
2023-01-19
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-10-21
2016-07-07
399 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199 500 00 ZŁ
30272507000000
WITOLD SZUMSKI
Powiernik
2020-02-18
2023-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
OSKAR KAROL ROSENBEIGER
PREZES ZARZĄDU
2010-10-19
2012-10-31
GRZEGORZ GRUDZIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-19
2012-10-31
GRZEGORZ GRUDZIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-31
2023-01-19
MIECZYSŁAW JEREMICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2010-10-19
OSKAR KAROL ROSENBEIGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2010-10-19
2010-08-24
2020-02-18
CH MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie