KRS 0000220645
REGON01584778500000
Nazwa"KOMUNIKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"KOMUNIKAT" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 28 paź 2004 (20 lat temu) 28 paź 2004
Data usunięcia 02 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 951500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (46)
#1531Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9231A DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH DRAMATYCZNYCH I LALKOWYCH #9231B DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH MUZYCZNYCH #9231D DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWAKATARZYNA MAŁGORZATA FIGURA SCHOENHALS
Wspólnik
2004-10-28
2013-04-02
154 UDZIAŁÓW I 2/5 CZĘŚCI UDZIAŁU O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 77.200,00 ZŁOTYCH
WIESŁAWA EWA SZCZEP
Wspólnik
2004-10-28
2013-04-02
451 I 1/5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.600,00 ZŁ
KAI PETER SCHOENHALS
Wspólnik
2004-10-28
2013-04-02
407 UDZIAŁÓW I 2/5 CZĘŚCI UDZIAŁU O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 203.700,00 ZŁOTYCH
JUAN CARLOS AVILA RODRIGUEZ
Wspólnik
2006-01-12
2009-10-30
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ.
PIOTR KOMÓR
Wspólnik
2006-11-20
2008-04-29
14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 PLN (SIEDEM TYSIĘCY)
GRZEGORZ MAJSZYK
Wspólnik
2008-04-29
2013-04-02
427 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 213.500,00 ZŁ
PIOTR MIECZYSŁAW PIWOWARCZYK
Wspólnik
2009-10-30
2013-04-02
449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 224.500,00 ZŁ
AGNIESZKA STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2013-04-02
WIESŁAWA EWA SZCZEP
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2013-04-02
KATARZYNA MAŁGORZATA FIGURA SCHOENHALS
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2013-04-02
PAWEŁ KRZYSZTOF LITWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2013-04-02
KAI PETER SCHOENHALS
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2013-04-02
PIOTR MATRAS
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2013-04-02
WALDEMAR PIETRYKA
Powiernik
2010-09-10
2013-04-02
PIOTR GŁODEK
Kurator
2011-09-29
2013-04-02
WITOLD JERZY PATRIS
Prokurent
2008-04-29
2009-04-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA MAŁGORZATA FIGURA SCHOENHALS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-28
2008-04-29
WIESŁAWA EWA SZCZEP
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-28
2008-04-29
KAI PETER SCHOENHALS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-28
2009-04-06
JUAN CARLOS AVILA RODRIGUEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-12
2009-04-06
PIOTR MIECZYSŁAW PIWOWARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-06
2010-02-24
PIOTR MIECZYSŁAW PIWOWARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2013-04-02
GRZEGORZ MAJSZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-29
2009-04-06
GRZEGORZ MAJSZYK
PREZES
2009-04-06
2010-02-24
2004-10-28
2010-09-10
"KOMUNIKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-28
2006-01-12
BAJOŃSKA, 7, WARSZAWA, 03-785, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie