KRS 0000033206
REGON27624347300000
NazwaHDZ ELBLĄG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHDZ ELBLĄG
Data rejestracji 03 sie 2001 (23 lata temu) 03 sie 2001
Data usunięcia 26 mar 2007 26 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #744 REKLAMA #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAAHOLD REAL ESTATE POLAND BV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA HOLENDERSKIEGO
Wspólnik
2002-05-20
2006-05-18
100 (SŁOWNIE: STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000.000 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-05-18
2007-03-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26 000 000,00 ZŁ
14028366000000
AHOLD POLSKA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-03
2002-05-20
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19910000 PLN (DZIEWIĘTNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
070458807
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY STANISŁAW KLIMEK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-03
2002-05-20
ARNE BONGENAAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2002-05-20
ARNE BONGENAAR
PREZES ZARZĄDU
2002-05-20
2004-07-08
ADRIAAN FRANK RIJKSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2002-05-20
ANETA BAŁAZY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-20
2006-05-18
TOMASZ SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-20
2004-07-08
TOMASZ SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-08
2006-05-18
MICHAŁ STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-08
2006-05-18
URSZULA MAZURKIEWICZ KARWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-08
2006-05-18
KRZYSZTOF PIOTR BOCIANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-18
2007-03-26
2001-08-03
2006-05-18
GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 38, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
2006-05-18
2006-10-04
PLAC TRZECH KRZYŻY, 10, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie