KRS 0000128187
REGON01519881000000
NazwaSERVICE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSERVICE INVEST
Data rejestracji 13 wrz 2002 (22 lata temu) 13 wrz 2002
Data usunięcia 04 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIPAUL HILAIRE AUGUSTA GHEYSENS
Wspólnik
2002-09-13
2004-01-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
BELGIAN TRADING COMPANY NV
Wspólnik
2004-01-30
2006-11-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
GRANBERO HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2006-11-23
2007-09-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-09-27
2008-04-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
14037039800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF PIOTR BOCIANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-27
2008-04-04
LESZEK KORDYL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-27
2008-04-04
JAN KUBICEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-27
2008-04-04
PAUL HILAIRE AUGUSTA GHEYSENS
PREZES ZARZĄDU
2002-09-13
2007-09-27
PHILIPPE J. G. PANNIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-13
2007-09-27
2002-09-13
2006-04-21
BOKSERSKA, 66, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-21
2007-09-27
DOMANIEWSKA, 52, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie